Hanes ariannol RED ZEBRA COMMUNITY SOLUTIONS

Rhif yr elusen: 1145674
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £795.56k £471.72k £356.03k £344.30k £295.48k
Cyfanswm gwariant £964.11k £619.31k £370.86k £333.63k £295.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £161.28k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £33.40k £311.34k £329.09k £121.08k
Incwm o roddion a chymynroddion £780.26k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £13.81k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.48k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £905.83k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £47.55k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £226.17k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £58.29k N/A N/A N/A N/A