Hanes ariannol PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ABBEYDALE AND MILLHOUSES

Rhif yr elusen: 1142485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £183.03k £203.81k £276.95k £221.10k £221.11k
Cyfanswm gwariant £220.99k £213.97k £445.23k £221.63k £295.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A