Hanes ariannol DISCOVER ISLAM LUTON

Rhif yr elusen: 1143363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £95.74k £90.46k £33.25k £87.23k £69.20k
Cyfanswm gwariant £66.32k £76.43k £71.56k £83.83k £67.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.54k £27.00k N/A N/A N/A