Hanes ariannol GREEN TEMPLETON COLLEGE
Rhif yr elusen: 1142297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.61m | £6.21m | £6.62m | £6.35m | £7.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.16m | £6.79m | £7.38m | £8.96m | £7.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £791.00k | £763.00k | £1.40m | £572.00k | £583.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £285.00k | £98.00k | £110.00k | £199.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.18m | £3.20m | £3.31m | £3.99m | £4.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.44m | £1.71m | £1.67m | £1.68m | £2.21m | |
|
Incwm - Arall | £206.00k | £252.00k | £139.00k | £3.00k | £136.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.99m | £6.59m | £7.19m | £8.74m | £7.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £132.00k | £203.00k | £150.00k | £181.00k | £413.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.00k | £25.00k | £2.47m | £0 | £47.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.00k | £1.00k | £0 | £87.00k | |
|
Gwariant - Arall | £41.00k | £0 | £40.00k | £32.00k | £113.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.