ymddiriedolwyr GEOMON-ANGLESEY GEOPARK
Rhif yr elusen: 1145096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Colin Jago | Cadeirydd | 09 April 2016 |
|
|
||||
Maia Whomsley-Walker | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
Dr Dei Huws | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Robert Crossley | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Martin J Schwaller | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Dr John Stephen Conway | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Caroline May Schwaller | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Gavin Rowlands | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Professor Cynthia Veronica Burek | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|||||
Dr MARGARET WOOD | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.