Hanes ariannol METHODIST INDEPENDENT SCHOOLS TRUST
Rhif yr elusen: 1142794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.91m | £99.51m | £97.71m | £108.57m | £111.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.28m | £98.28m | £97.65m | £109.34m | £111.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.09m | £1.34m | £896.33k | £940.26k | £1.05m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.75k | £3.68m | £1.23m | £36.08k | £44.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.40m | £702.00k | £987.00k | £633.00k | £648.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.00m | £2.52m | £2.11m | £3.65m | £4.45m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £100.10m | £92.39m | £91.91m | £101.74m | £99.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £203.00k | £132.00k | £106.00k | £154.00k | £120.00k | |
|
Incwm - Arall | £210.00k | £3.76m | £2.60m | £2.38m | £6.44m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £101.45k | £12.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £104.68m | £96.61m | £95.90m | £106.69m | £107.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.60m | £1.67m | £1.75m | £2.65m | £3.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.54m | £720.00k | £918.00k | £1.23m | £962.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £15.00k | £15.00k | £29.56k | £20.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £590 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.