ymddiriedolwyr CRANFIELD STUDENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1143960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Oates | Cadeirydd | 15 March 2017 |
|
|||||
Jennifer Hollands | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Mayank Sharma | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Ehizuelen Imafidon Mr | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Abhishek Kamalanathan Mr | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Bonny Thawani | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Anne Granger | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.