Hanes ariannol HOUSING PATHWAYS

Rhif yr elusen: 1143249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.28m £2.38m £2.52m £115.11k £2.51m
Cyfanswm gwariant £2.05m £2.17m £2.09m £128.87k £2.51m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £12.00k £2.00k N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £183.99k £181.66k N/A £210.11k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.28m £1.79m £1.81m N/A £1.84m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £156.08k £388.15k £449.42k N/A £454.29k
Incwm - Arall £0 £400 £75.50k N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.97m £1.95m £1.84m N/A £2.30m
Gwariant - Ar godi arian £20.83k £218.49k £251.91k N/A £209.62k
Gwariant - Llywodraethu £25.89k £47.15k £51.28k N/A £13.84k
Gwariant - Sefydliad grantiau £97.25k £148.40k £78.55k N/A £146.08k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £20.83k £21.44k £22.01k N/A £20.02k
Gwariant - Arall £58.28k £0 £0 N/A £0