Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH SURBITON HILL WITH EMMANUEL, TOLWORTH
Rhif yr elusen: 1143331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £557.62k | £390.80k | £349.28k | £549.70k | £414.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £308.47k | £434.00k | £485.76k | £405.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £545.22k | N/A | N/A | £498.14k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £13.98k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.27k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £129 | N/A | N/A | £75 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £37.50k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.16k | N/A | N/A | £24.45k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | N/A | N/A | £481.13k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.71k | N/A | N/A | £4.63k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £56.64k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.