ymddiriedolwyr GLOBAL CLUBFOOT INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1146134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR CHRISTOPHER LAVY FRCS | Cadeirydd | 21 December 2011 |
|
|||||
Jonathan Christian Edward Bishop | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Esperance Uwizeye | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Capper | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Denise Watson | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Mohommad Mamun Hossen Chowdhury | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||
DAVID JONES FRCS | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||
Arthur Ngoka | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||
STEVE MANNION | Ymddiriedolwr | 21 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.