Hanes ariannol THE LYCETT HUMANITARIAN TRUST
Rhif yr elusen: 1143457
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.20k | £33.30k | £36.15k | £0 | £8.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £864 | £342 | £37.67k | £636.55k | £5.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.