NORTH YORKSHIRE DALES METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We seek to: call people to Jesus Christ, to nurture them in the faith and help them live it out identify spiritual, material and physical needs and engage in such service provide pastoral care where brokenness can be healed and people discover their potential in Christ. We provide governance of the local Methodist schools as they promote personal, social, moral and spiritual education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£613,180
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £24.95k | |
Arall | £588.23k |
Cyfanswm gwariant:
£302,039
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £302.04k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £302.04k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £311.14k |
Pobl

3 Gweithwyr
38 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 05 Awst 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
37 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Young | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Janet Pringle | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Rachel Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Joshua Huddleston | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Pauline Beckett | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Janet Leahy | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rev Julia Reid | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Helen Hughes | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||
Kathleen Wood | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||
Marjorie Iveson | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Rev David Wood | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Wendy Grannan | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Rev Phil Clarke | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Michelle Stonley | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Mary Sowerby | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Tricia Kirby | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Barbara Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Jackie Mc Cartney | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Angela Mary Heywood | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Graham Di Duca | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
||||
HEATHER SOWERBY | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Jonathan Sparey | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|
||||
Elizabeth Sparey | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|
||||
MRS CHRISTINE LAMB | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Simpson | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|
||||
MRS ANGIE BAILY | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|||||
RUTH POULTNEY | Ymddiriedolwr | 10 April 2013 |
|
|
||||
MRS LIZ HAYTHORNTHWAITE | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
Rev JENNIFER EDMONDSON | Ymddiriedolwr | 11 April 2012 |
|
|
||||
MRS BEV MACE | Ymddiriedolwr | 05 August 2011 |
|
|
||||
KATHERINE BRIGHTMAN BA HONS | Ymddiriedolwr | 05 August 2011 |
|
|
||||
ANN WIGHT | Ymddiriedolwr | 05 August 2011 |
|
|
||||
JANET EILEEN HARKER | Ymddiriedolwr | 05 August 2011 |
|
|
||||
JULIE PLEDGE | Ymddiriedolwr | 05 August 2011 |
|
|
||||
EUNICE SPENCER PAGE | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
TREVOR SMITH CQSW | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
Rev KATHLEEN BOWE BED BA | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.08k | £348.00k | £251.28k | £613.18k | £613.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.11k | £260.75k | £308.23k | £302.04k | £302.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £24.95k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £613.18k | £588.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £302.04k | £302.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £0 | £1.66m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £0 | £5.74k | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £974.66k | £618.92k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Excepted
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dove Cottage
Moor Road
Leyburn
DL8 5DH
- Ffôn:
- 01969623818
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window