Hanes ariannol NORTH WALES SOCIETY FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 1143368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £335.88k £328.54k £238.98k £387.39k £274.89k
Cyfanswm gwariant £435.88k £420.68k £529.82k £555.52k £458.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £118.59k N/A £118.59k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A