ymddiriedolwyr THE GUILD CHURCH COUNCIL OF ST BOTOLPH-WITHOUT-ALDERSGATE
Rhif yr elusen: 1144366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Tilford | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||||
Nicholas Stansbury | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||||
Tamara Chabe | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||
Tom Barnes | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||
Brian Wong | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||||
Stephen Clipsham | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||
Kwai San Wong | Ymddiriedolwr | 31 December 2020 |
|
|
||||||
Philip Martin | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||||
MARK THOMAS CROSSLEY | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||||
Hugh John Gittins | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|||||||
DAVID MICHAEL DURLACHER | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.