Ymddiriedolwyr STINCHCOMBE HILL TRUST
Rhif yr elusen: 1143279

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER STAFFORD TUBBS | Cadeirydd | 08 August 2011 |
|
|
||||
Philip Pridmore | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Christina Susan Carter | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Harry Owen Llewellyn | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
David Clutterbuck | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Rosie Hargan | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
DAVID ROY PURNELL | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|||||
DR WILLIAM JOHN HAMMILL | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
||||
MARIAN JUDITH SHAW | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
||||
MR CHRIS WILTSHIRE | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.