ymddiriedolwyr THE ALEXANDER AND CAROLINE SIMMONS TRUST
Rhif yr elusen: 1143277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Margaret Edginton | Cadeirydd | 20 November 2015 |
|
|
||||
Ian Greaves | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Bishop Peter Hill | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|||||
Anthony Richard Brown | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|||||
PETER WILLIAM KENT | Ymddiriedolwr | 08 August 2011 |
|
|||||
BISHOP RONALD JAMES MILNER M.A. | Ymddiriedolwr | 08 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.