THE HUMAN DIGNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE HUMAN DIGNITY TRUST IS AN ORGANISATION OF INTERNATIONAL LAWYERS SUPPORTING LOCAL PARTNERS TO UPHOLD HUMAN RIGHTS AND CONSTITUTIONAL LAW IN COUNTRIES WHERE HOMOSEXUALITY IS CRIMINALISED. THE TRUST PROVIDES PRO BONO TECHNICAL LEGAL ASSISTANCE AND ADVISORY SERVICES AT THE REQUEST OF, AND IN COLLABORATION WITH LOCAL ACTIVISTS, THEIR LAWYERS AND OTHER HUMAN RIGHTS DEFENDERS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,752,436
Roddion a chymynroddion | £1.73m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £20.18k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,435,178
Codi arian | £132.63k | |
Weithgareddau elusennol | £1.30m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £439,127 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £132.63k | |
Gwariant elusennol | £1.30m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £317.26k |
Pobl

14 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Algeria
- Angola
- Antigwa A Barbuda
- Bangladesh
- Barbados
- Bhwtan
- Botswana
- Brunei
- Bwrwndi
- Byrma
- Camerwn
- Cenia
- Dominica
- Eritrea
- Ethiopia
- Gaiana
- Ghana
- Grenada
- Guinée
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Swazi
- Indonesia
- Irac
- Iran
- Jamaica
- Kiribati
- Kuwait
- Libanus
- Liberia
- Libia
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mauritania
- Mauritius
- Moroco
- Namibia
- Nigeria
- Oman
- Pakistan
- Papua Guinea Newydd
- Qatar
- Samoa
- Sawdi-arabia
- Senegal
- Sierra Leone
- Singapore
- Somalia
- Sri Lanka
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Vincent A Grenadines
- Syria
- Tanzania
- Tiriogaethau Palesteina
- Togo
- Tonga
- Tunisia
- Turkmenistan
- Twfalw
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Y Comoros
- Yemen
- Y Gambia
- Ynysoedd Cook
- Ynysoedd Solomon
- Yr Aifft
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Y Swdan
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 01 Awst 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conway Blake | Cadeirydd | 24 May 2018 |
|
|
||||
Kenneth Jones | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Andrew David Arthur Miller | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Sara Jane Wilbourne | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Luis Alfonso Barroso | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Patrick Doris | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Emma Jayne Cusdin | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Professor Michael Kwame Addo | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Matthew Charles Robinson | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £1.12m | £1.39m | £1.49m | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £935.18k | £1.21m | £1.37m | £1.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700.53k | £448.02k | £598.55k | £633.67k | £439.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.37m | £1.10m | £1.39m | £1.49m | £1.73m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.10k | £128 | £76 | £3.90k | £20.18k | |
|
Incwm - Arall | £3.64k | £24.73k | £0 | £2.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £30.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £817.42k | £1.08m | £1.25m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £153.55k | £117.76k | £123.58k | £123.53k | £132.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.49k | £6.07k | £6.48k | £86.74k | £121.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £63.07k | £49.72k | £37.18k | £27.80k | £16.23k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £358.21k | £824.44k | £862.99k | £974.32k | £1.27m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £89.80k | £353.59k | £199.45k | £180.51k | £79.13k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/12/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 30/07/2014
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1. TO PROMOTE AND PROTECT HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD, AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION): (I) THE RIGHTS TO HUMAN DIGNITY AND TO BE FREE FROM CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT; (II) THE RIGHT TO PRIVACY AND TO PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT; AND 2. TO PROMOTE THE SOUND ADMINISTRATION OF THE LAW.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Human Dignity Trust
4th floor West - Quality House
5 - 9 Quality Court
Chancery Lane
London
WC2A 1HP
- Ffôn:
- 02074193770
- E-bost:
- info@humandignitytrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window