ROOT & BRANCH WESTMILL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Root & Branch was an unincorporated charity (1088493) until Aug 2011. Located on an organic farm it provides opportunities for people with mental health disorders to engage in gardening, woodworking, blacksmithing, crafts and other skills, to help them to recover confidence, meet new people, prepare for future employment and be able to engage more fully with the wider society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £36,860 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
21 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swindon
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Rydychen
- Wiltshire
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1088493 ROOT & BRANCH WESTMILL
- 09 Awst 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Gerard Taylor | Cadeirydd | 06 December 2022 |
|
|
||||
Victoria Louise Silk | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Carolyn Jane Place | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Martyn Boyd Cooper | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|||||
Neil Laurence Griffiths | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|||||
Rosemary Wheeler | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Colin David Bell | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
David Anthony Atkins | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Nicholas William Daisley | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Emma Welch | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.93k | £114.68k | £133.37k | £125.83k | £122.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.19k | £92.16k | £127.28k | £120.16k | £128.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £36.42k | N/A | £38.04k | £36.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.37k | N/A | £34.11k | £38.04k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Chwefror 2022 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Chwefror 2022 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/06/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE MENTAL AND EMOTIONAL WELL-BEING OF PERSONS WHO ARE AFFECTED BY A RANGE OF HEALTH PROBLEMS INCLUDING MENTAL HEALTH PROBLEMS AND PHYSICAL DISABILITIES BY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OF THERAPEUTIC HORTICULTURE AND CRAFT ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Root & Branch
West Mill Farm
Watchfield
Swindon
SN6 8TH
- Ffôn:
- 01793782999
- E-bost:
- office@rootandbranch.org.uk
- Gwefan:
-
rootandbranch.info
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window