DARUL QURAN NAZIR BAZAR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DARUL QURAN NAZIR BAZAR DELIVERS A RANGE OF SERVICES DESIGNED TO IMPLEMENT THE CHARITY'S OBJECTS: 1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM AND ALL OVER THE WORLD THROUGH THE PROVISION OF GRANTS AND SCHOLARSHIPS TO ENABLE THEM TO CONTINUE THEIR EDUCATION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 November 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Llundain Fwyaf
- Bangladesh
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
- DQNB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MONIR AHMED | Cadeirydd | 13 August 2011 |
|
|||||
MOHAMMED ABDUL KADIR | Ymddiriedolwr | 13 August 2011 |
|
|
||||
ASRAF HUSSAINCHOUDHURY | Ymddiriedolwr | 13 August 2011 |
|
|
||||
MD NAZRUL ISLAM | Ymddiriedolwr | 13 August 2011 |
|
|
||||
MUHAMMAD MONIR ALI | Ymddiriedolwr | 13 August 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/11/2019 | 28/11/2020 | 28/11/2021 | 28/11/2022 | 28/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.91k | £7.24k | £1.31k | £5.16k | £1.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £300 | £7.67k | £847 | £6.01k | £1.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Tachwedd 2023 | 19 Tachwedd 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Tachwedd 2022 | 04 Ionawr 2024 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Tachwedd 2021 | 08 Chwefror 2023 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Tachwedd 2020 | 06 Hydref 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Tachwedd 2019 | 13 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20/07/2011
Gwrthrychau elusennol
1)TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM AND ALL OVER THE WORLD THROUGH THE PROVISION OF GRANTS AND SCHOLARSHIPS TO ENABLE THEM TO CONTINUE THEIR EDUCATION. 2)THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN THE LESS DEVELOPED COUNTRIES IN THE WORLD BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED. 3)THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG NEEDY PEOPLE ANYWHERE IN THE WORLD. 4)TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF LONDON AND THE NEIGHBORHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THEY SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANIZATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS. 5) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Fordham Street
LONDON
E1 1HS
- Ffôn:
- 07947324525
- E-bost:
- DQNBAZAR@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window