Hanes ariannol TIME OUT GROUP (STRATFORD-UPON-AVON) LTD

Rhif yr elusen: 1144226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.98k £17.50k £15.46k £28.45k £33.45k
Cyfanswm gwariant £15.99k £16.63k £20.47k £21.54k £22.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.09k N/A N/A £1.75k N/A