Hanes ariannol THE INSTITUTE FOR OUTDOOR LEARNING

Rhif yr elusen: 1149420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £240.26k £226.33k £255.71k £262.93k £247.50k
Cyfanswm gwariant £224.19k £184.74k £238.29k £284.40k £309.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A