ymddiriedolwyr NORTHAMPTONSHIRE MUSIC AND PERFORMING ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1145643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAN KIRKBRIDE | Cadeirydd | 13 July 2017 |
|
|||||
Alison Frazer Mitchell Eastwood | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
MORCEA Antoinette WALKER | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|||||
Georgie Fordham | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
JAMIE CLARKE | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Iain Christopher Massey | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
RENUKA POPAT | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
DUDLEY HUGHES | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Trevor Francis Shipman | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
Clive Richard Gresham | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
Roger Benjamin Lloyd Griffiths | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.