Hanes ariannol THE MASTER AND SCHOLARS OF BALLIOL COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1144032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.09m | £10.38m | £11.76m | £14.25m | £17.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.66m | £14.45m | £14.30m | £18.09m | £18.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £450.00k | £694.00k | £68.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.56m | £2.79m | £2.97m | £2.69m | £7.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.72m | £770.00k | £412.00k | £1.45m | £2.61m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.21m | £5.74m | £5.99m | £7.68m | £8.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.37m | £1.91m | £1.01m | £754.00k | £5.03m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.63m | £2.34m | £2.45m | £2.79m | £3.01m | |
|
Incwm - Arall | £350.00k | £652.00k | £951.00k | £397.00k | £926.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.28m | £0 | £115.90k | £10.00k | £35.06k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.85m | £12.64m | £12.70m | £16.08m | £16.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £488.00k | £454.00k | £460.00k | £600.00k | £719.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.00k | £28.00k | £30.00k | £30.00k | £34.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.33m | £1.36m | £1.14m | £1.41m | £1.80m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.