Hanes ariannol CHESHIRE COMMUNITY FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1143711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.42m | £1.47m | £5.17m | £1.78m | £1.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £1.58m | £3.13m | £2.14m | £1.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £71.08k | £262.31k | £877.52k | £439.28k | £179.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | £814.73k | £4.11m | £1.36m | £1.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £213.63k | £12.50k | £216.01k | £10.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £175.38k | £176.48k | £182.44k | £197.17k | £248.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £955.00k | £1.49m | £3.03m | £2.02m | £1.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.53k | £86.21k | £99.12k | £110.42k | £105.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £163.52k | £171.10k | £195.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.35m | £2.87m | £1.85m | £1.50m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.84k | £2.56k | £2.77k | £2.65k | £3.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.