ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S, DRAYTON IN HALES
Rhif yr elusen: 1144116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Catherine Sarah McBride | Cadeirydd | 21 November 2017 |
|
|||||||||
Janet Gilliland | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||||||
Stephen Gordon Glover | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|||||||||
Geoffrey Malcolm Oakes | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||||||
Richard Joseph Priestley | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||||||
Margaret Anne Everett | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||||
LAURINA CLARE TAYLOR RUSHWORTH | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||||||
Professor Lindsay Bashford | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|||||||||
CAROL CORNEY | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||||||
VAL CREASEY | Ymddiriedolwr | 04 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.