Ymddiriedolwyr ST STEPHEN'S INDIAN ORTHODOX CHURCH, BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 1145271

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mathew Abraham Palathinkal | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|
||||
Mithun Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
ABRAHAM KURIEN | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Annie Jacob Ruby | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Shibu Thomas | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Praveen Thomas | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Abraham Thomas | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|||||
Denin Thomas | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
BEJOY JOSEPH | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.