Hanes ariannol THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 1147591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.00k £315 £24.81k £23.72k £23.77k
Cyfanswm gwariant £20.44k £570 £24.42k £27.68k £26.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A