THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 1147591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Staging full-length musical and dramatic works and concerts of assorted musical and dramatic material.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £23,772
Cyfanswm gwariant: £26,158

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WBOS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
William Robert Radford Ymddiriedolwr 17 July 2024
THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Sarah Angela Shields Ymddiriedolwr 19 July 2023
THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Wendy Janet Anne Silver Ymddiriedolwr 19 July 2023
THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Samantha Thorne Ymddiriedolwr 14 July 2021
THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Judith Atkin Ymddiriedolwr 17 July 2019
THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Helen Margaret Heeley Ymddiriedolwr 13 July 2016
THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MALCOLM CHARLES COCKING Ymddiriedolwr 17 July 2013
THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
LEE HORNE Ymddiriedolwr 17 July 2013
PIERREPONT GAMSTON PRIMARY SCHOOL PTA
Derbyniwyd: Ar amser
THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DAVID HEMINGTON Ymddiriedolwr 23 September 2011
THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JILL HEMINGTON Ymddiriedolwr 23 September 2011
THE WEST BRIDGFORD OPERATIC SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.00k £315 £24.81k £23.72k £23.77k
Cyfanswm gwariant £20.44k £570 £24.42k £27.68k £26.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 31 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 06 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 07 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 17 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
68 MUSTERS ROAD
WEST BRIDGFORD
NOTTINGHAM
NG2 7PR
Ffôn:
07530126012
E-bost:
wbos@madrch.uk