THE KISS FOUNDATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The KISS Foundation was set up with a vision of educating and empowering the poor marginalized section of society who do not even get a square meal a day. It will support Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar, India, which provides 40,000 poor indigenous children with food,education,health facilities,sports FREE OF COST from Class 1 to postgraduation & professional courses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- India
Llywodraethu
- 29 Medi 2011: Cofrestrwyd
- THE KISS FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWITI VIKRAMADITYA | Ymddiriedolwr | 29 September 2011 |
|
|
||||
Dr ACHYUTA NANDA SAMANTA | Ymddiriedolwr | 29 September 2011 |
|
|
||||
LINDA MARY HUNTER | Ymddiriedolwr | 28 September 2011 |
|
|
||||
PAUL BOWDEN LLB LLM | Ymddiriedolwr | 28 September 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2024 | 302 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2022 | 302 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15/09/2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 11/03/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE TRUST ARE THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN INDIA IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) BY: 1.2.1 PROVIDING GRANTS TO SUPPORT THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN INDIA, AND IN PARTICULAR TO SUPPORT EDUCATION AT THE KALINGA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES ("KISS") AND OTHER EDUCATIONAL ORGANISATIONS IN INDIA; 1.2.2 PROVIDING GRANTS TO SUPPORT THE PROVISION OF HEALTHCARE, ACCOMMODATION AND TRAINING TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN NEED AT KISS AND OTHER ORGANISATIONS IN INDIA; AND 1.2.3 RAISING AWARENESS OF THE WORK CARRIED OUT BY KISS AND OTHER EDUCATIONAL AND WELFARE ORGANISATIONS IN INDIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
N-6-145
JAYADEV VIHAR
PO-IRC VILLAGE
NAYAPALLI, BHUBANESWAR
751015, ORISSA, INDIA
- Ffôn:
- 00919937220249
- E-bost:
- DWITI.VIKRAMADITYA@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window