ymddiriedolwyr FRIENDS OF NIXON MEMORIAL HOSPITAL,SEGBWEMA, SIERRA LEONE
Rhif yr elusen: 1145455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR ROBERT BURNIE | Cadeirydd | 11 October 2014 |
|
|
||||||
Michaela Fitzpatrick-Milton | Ymddiriedolwr | 19 January 2020 |
|
|
||||||
Dr Thomas Kenny | Ymddiriedolwr | 03 December 2017 |
|
|
||||||
Janna Burnie | Ymddiriedolwr | 03 December 2017 |
|
|
||||||
Dr Janet Barter | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
Dr Richard Ronald Rhodes | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|||||||
KEN LAHAI SHARKA | Ymddiriedolwr | 30 November 2013 |
|
|
||||||
ELIZABETH CONTEH NURSE | Ymddiriedolwr | 16 January 2012 |
|
|||||||
Dr SYLVESTER YANKUBA | Ymddiriedolwr | 16 January 2012 |
|
|||||||
ROBERT DIXON | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
||||||
Dr JOHN DAVID COCHRANE DOCTOR | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.