Hanes ariannol Active Partnerships
Rhif yr elusen: 1144600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £641.23k | £591.01k | £864.56k | £1.51m | £2.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £672.93k | £571.22k | £765.53k | £1.47m | £2.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.83m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £454.23k | £436.74k | £425.00k | £950.00k | £410.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £440.28k | £436.74k | £724.53k | £1.30m | £410.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £199.91k | £152.97k | £139.52k | £206.33k | £2.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.04k | £1.30k | £511 | £143 | £5.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £672.93k | £571.22k | £765.53k | £1.47m | £2.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.25k | £5.25k | £5.25k | £6.44k | £21.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.