ymddiriedolwyr PRIVACY INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1147471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahdis Keshavarz | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Martin Gerhard Georgi | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
AMANDA BORTON | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Ahana Datta | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Joshua Castellino | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Antonio MICHAELIDES | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Holly Marie Ruthrauff | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Stephen Josef Tibbett | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.