Hanes ariannol EPWORTH & ISLE OF AXHOLME ROTARY CLUB TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1144424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.84k £3.05k £3.08k £5.85k £5.58k
Cyfanswm gwariant £3.77k £2.42k £2.67k £4.37k £4.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A