SHACKS BARN & BUCKINGHAM RDA GROUP

Rhif yr elusen: 1145480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a member group of The Riding for the Disabled Association which co-ordinates all groups ensuring standards of safety & teaching & providing information & training opportunities. Riding sessions are taken by a trained instructor and each rider has up to three helpers according to their level of competence.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £13,174
Cyfanswm gwariant: £23,370

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Anifeiliaid
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1074105 SILVERSTONE GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIAT...
  • 16 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1073559 BUCKINGHAM AND GREENACRES RIDING FOR THE DISABLED ...
  • 17 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SHACKS BARN & BUCKINGHAM RDA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jean Kenealy Ymddiriedolwr 08 November 2023
Dim ar gofnod
Deborah Ann Saunders Ymddiriedolwr 08 November 2023
Dim ar gofnod
Alison Louise Pocock Ymddiriedolwr 08 November 2023
Dim ar gofnod
Sonia Anne Dunn Ymddiriedolwr 08 November 2023
Dim ar gofnod
Zoe Jones Ymddiriedolwr 31 March 2017
NORTH BUCKINGHAM PARISH PAROCHIAL CHURCH COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
THE MAJOR CHARLES HALL MEMORIAL CHARITY FOR THE POOR
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 199 diwrnod
FIONA SUTHERS Ymddiriedolwr 11 June 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.73k £13.08k £31.03k £11.56k £13.17k
Cyfanswm gwariant £19.80k £11.03k £13.07k £15.94k £23.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 13 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 21 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 21 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 02 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 18 Mawrth 2021 46 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Rosemount
Wicken Road
Leckhampstead
BUCKINGHAM
MK18 5NZ
Ffôn:
01280860288