Hanes ariannol RENEWAL NORTH WEST
Rhif yr elusen: 1145056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £303.56k | £456.91k | £583.39k | £802.20k | £999.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.67k | £349.63k | £392.49k | £705.95k | £820.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £121.97k | £69.29k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £266.94k | £245.33k | £160.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £269.45k | £455.94k | £723.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £46.60k | £100.83k | £114.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £405 | £107 | £8 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £38.21k | £78.48k | £92.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £354.28k | £627.47k | £728.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.20k | £1.20k | £1.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.