Hanes ariannol IBSTOCK PLACE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1145565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.44m £20.05m £20.94m £22.95m £25.63m
Cyfanswm gwariant £16.13m £16.47m £18.37m £20.75m £22.24m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £408.97k £24.55k £24.55k £24.55k £25.79k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £24.55k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £18.49m £19.77m £20.59m £22.18m £24.21m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £23.03k £904 £10.02k £376.42k £906.88k
Incwm - Arall £922.04k £281.51k £333.38k £366.98k £511.57k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £16.13m £16.47m £18.37m £20.75m £22.24m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £4.17k £0 £2.45k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0