HISTORIC LINCOLN TRUST

Rhif yr elusen: 1147823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion of the benefits of the conservation, protection and improvement of the physical and historic environment of Historic Lincoln through major redevelopments. Advancing the education and enjoyment of the public in the historic environment and artefacts of Historic Lincoln by the interpretation of historic sites, and public access to Heritage Skills Centre.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £15,000
Cyfanswm gwariant: £8,680

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robin Maxwell Battle Ymddiriedolwr 31 March 2023
MERE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Louise Jane Wilkinson Ymddiriedolwr 31 March 2023
THE PIPE ROLL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
LINCOLN RECORD SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
JENNY WORTH Ymddiriedolwr 31 March 2023
VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
THE A H WORTH CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FARMER EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
James Julius Christopher Birch Ymddiriedolwr 31 March 2023
Nepal Nature Trust
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Anthony Dale Ymddiriedolwr 31 March 2023
LINCOLNSHIRE JEWISH COMMUNITY
Derbyniwyd: Ar amser
Baroness Sarah Elizabeth Mary Hogg Ymddiriedolwr 31 March 2023
LINCOLNSHIRE BOMBER COMMAND MEMORIAL
Derbyniwyd: Ar amser
Neal Peter Juster Ymddiriedolwr 31 March 2023
Lincoln City Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
Robert William Day Ymddiriedolwr 31 March 2023
Dim ar gofnod
Caroline Hilda Kenyon Ymddiriedolwr 31 March 2023
Dim ar gofnod
John Robert Henry Ruddock Ymddiriedolwr 31 March 2023
Dim ar gofnod
Edward Anthony Strange Ymddiriedolwr 31 March 2023
Dim ar gofnod
George William Lockwood Ymddiriedolwr 18 June 2021
Dim ar gofnod
Simon Nicholas Walters Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Air Vice-Marshal Paul Anthony Robinson Ymddiriedolwr 01 April 2014
CRANWELLIAN ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
LINCOLNSHIRE BOMBER COMMAND MEMORIAL
Derbyniwyd: Ar amser
David Christopher Chambers Ymddiriedolwr 24 August 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £534.17k £0 £22.00k £15.00k £15.00k
Cyfanswm gwariant £259.54k £550.62k £319.28k £8.53k £8.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £14.00k N/A £12.00k N/A £15.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £534.17k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £202.51k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £55.48k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £1.56k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £1.56k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 06 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 13 Ebrill 2024 73 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 08 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 19 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 17 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 17 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 NEWLAND
LINCOLN
LN1 1XG
Ffôn:
01522522815