Hanes ariannol MAYBURY AND SHEERWATER COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1145217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.16k £33.07k £32.60k £43.76k £27.03k
Cyfanswm gwariant £44.30k £31.15k £30.07k £27.92k £34.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £28.70k £28.70k £28.70k £32.20k £1.20k