Ymddiriedolwyr DERBYSHIRE ORNITHOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 502422

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ANTHONY RICHARDSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Gratton | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||
Annette Adlington | Ymddiriedolwr | 09 August 2024 |
|
|
||||
Amy Heather Trewick | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Simon Roddis | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Mark Beevers | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
David Robinson | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Kevin Morris | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Andrew Butler | Ymddiriedolwr | 10 January 2021 |
|
|
||||
Keneth Smith | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Paul Buckley | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
Clive Prescott | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
Andrew Victor Bevan | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Steve Thorpe | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
||||
BRIAN RICHARD HALLAM | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
ALAN MARTIN WRAGG | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|||||
RICHARD JOHN WINSPEAR | Ymddiriedolwr | 31 May 2011 |
|
|
||||
ANTHONY GARTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROY ANTHONY FROST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RONALD PETER BLAGDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.