Dogfen lywodraethu OGWEN VALLEY MOUNTAIN RESCUE ORGANISATION
Rhif yr elusen: 502442
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10/03/1973 AS AMENDED ON 21/09/1973 AS AMENDED ON 16/03/1991 AS AMENDED ON 19/03/1994 AS AMENDED ON 24/03/2001 AS AMENDED ON 22/03/2003 AS AMENDED ON 14/03/2009 AS AMENDED ON 13/03/2010 AS AMENDED ON 10/03/2012
Gwrthrychau elusennol
TO SEARCH FOR AND RESCUE PEOPLE IN DIFFICULTIES IN MOUNTAINOUS REGIONS AND IN FURTHERANCE THEREOF TO DEVELOP RESCUE TECHNIQUES AND TO DISSEMINATE INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF THE ORGANISATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.