Hanes ariannol DEVONPORT FIELD GUN ASSOCIATION LTD

Rhif yr elusen: 1146971
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £14.23k £15.27k £57.57k £32.24k £29.92k
Cyfanswm gwariant £11.37k £14.55k £55.97k £41.11k £39.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £12.90k £0