Hanes ariannol THE WATERFALL TRUST

Rhif yr elusen: 1148491
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 29/02/2020 28/02/2021
Cyfanswm Incwm Gros £73.11k £50.63k £51.09k £32.99k £27.14k
Cyfanswm gwariant £55.21k £69.65k £47.97k £36.54k £32.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A £14.61k