Hanes ariannol ARMY WINTER SPORTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1146256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £251.44k £35.43k £283.97k £580.97k £654.16k
Cyfanswm gwariant £249.61k £35.45k £249.56k £567.94k £625.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £437.09k £645.14k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £92.64k £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £9.06k £9.02k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £42.19k £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £295 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £567.94k £625.94k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £24.20k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £518.89k £6.50k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0