Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD "RCCG" THE STRONG TOWER ESSEX

Rhif yr elusen: 1145722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (84 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £36.91k £24.94k £16.86k £23.10k £24.78k
Cyfanswm gwariant £33.74k £10.76k £7.56k £13.60k £23.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A