Hanes ariannol BIRMINGHAM MUSEUMS TRUST

Rhif yr elusen: 1147014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.50m £10.46m £12.29m £11.32m £13.48m
Cyfanswm gwariant £12.73m £11.20m £12.20m £12.82m £11.79m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £4.19m £3.23m £3.28m £3.28m £3.28m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.42m £3.18m £1.43m £1.44m £1.50m
Incwm o roddion a chymynroddion £1.26k £115.41k £37.75k £22.26k £487.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.21m £414.76k £797.23k £1.61m £1.20m
Incwm - Weithgareddau elusennol £9.28m £9.93m £11.46m £9.67m £11.74m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £11.05k £3.02k £729 £13.31k £43.09k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £19.17k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £468.15k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.05m £10.45m £11.45m £11.34m £10.64m
Gwariant - Ar godi arian £1.67m £746.25k £750.96k £1.48m £32.60k
Gwariant - Llywodraethu £0 £21.63k £36.44k £34.11k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £62.85k £8.85k £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £1.12m