Hanes ariannol THE NATIONAL LEAGUE TRUST

Rhif yr elusen: 1145603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.20m £1.20m £1.20m £1.22m £1.22m
Cyfanswm gwariant £1.51m £509.58k £1.06m £1.24m £1.18m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.20m £1.20m £1.20m £0 £1.20m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.50k £133 £449 £7.42k £20.35k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £1.21m £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.51m £421.99k £1.06m £1.24m £1.04m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £15.41k £8.29k £6.88k £11.27k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £334.38k £951.28k £1.12m £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £87.59k £0 £0 £139.92k