Hanes ariannol RICHARD JEFFERIES MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 1148966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £79.58k £35.61k £38.85k £16.64k £40.50k
Cyfanswm gwariant £71.52k £23.07k £28.03k £15.29k £35.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k £27.80k £21.07k £4.67k N/A