Hanes ariannol BRAMPTON & DISTRICT RED SQUIRREL GROUP

Rhif yr elusen: 1146013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.34k £5.08k £1.98k £6.11k £13.59k
Cyfanswm gwariant £6.59k £4.77k £3.86k £4.34k £6.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £7.10k