Hanes ariannol MK MONEY LIFELINE
Rhif yr elusen: 1146001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.25k | £81.78k | £34.89k | £52.61k | £56.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.48k | £43.61k | £48.02k | £60.54k | £53.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £300 | £4.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £630 | £810 | £300 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.