ymddiriedolwyr LLOYD'S REGISTER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS THUNE ANDERSEN | Cadeirydd | 02 August 2012 |
|
|
||||
Dr Paula Louise Haynes | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Madhavi Rani Koya | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Marina May Wyatt | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dame Una Noelle O'Brien | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Andreas Sohmen-Pao | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
LAMBROS VARNAVIDES | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.